教育有故事为您分享以下优质知识
本科
1994年8月至2016年3月,在北京市第三建筑工程公司先后担任预算员、项目副经理、经理特别助理、副总经理、总经济师、总会计师、董事、党委副书记、总经理等职务;
2016年3月至2021年4月,在北京建工集团有限责任公司担任副总经理;
2021年4月,担任北京建工集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理,兼任北京市政路桥集团(广州)建设有限公司执行董事等职务。
2023年6月,北京城建集团有限责任公司党委书记、董事长。